Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-06-23 fjernes Navne: FLYSELSKABET OY-BPM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: ERNST-YOUNG, Tagensvej 86, 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-22 fjernes Stiftere: Thorvald Anker Frederik Hansen, Rolf Sørensen, Peter Sørensen, Niels Bagger Kirkegaard, NORTH-WEST AIR SERVICE A/S, Ingrid Sørensen, Flemming Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-05 fjernes Bestyrelse: Lorenz Mollerup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-05 fjernes Direktion: Lorenz Mollerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-03 tilføjes Navne: FLYSELSKABET OY-BPM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-02 fjernes Navne: MERLIN I DRIFT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive flyvirksomhed, herunder at indgå lejeaftale med K/S Merlin I om leje af fly. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 tilføjes Vedtægter: 1994-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-25 fjernes Bestyrelse: Thorvald Anker Frederik Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: ERNST-YOUNG, Tagensvej 86, 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 tilføjes Bestyrelse: Thorvald Anker Frederik Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 tilføjes Direktion: Lorenz Mollerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 tilføjes Navne: MERLIN I DRIFT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 tilføjes Stiftere: Thorvald Anker Frederik Hansen, Rolf Sørensen, Peter Sørensen, Niels Bagger Kirkegaard, NORTH-WEST AIR SERVICE A/S, Ingrid Sørensen, Flemming Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)