Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1995-12-01 fjernes Navne: DINESEN OG PEDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogade 7, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 fjernes Direktion: Michael Wang Dinesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 fjernes Revisor: Erling Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 fjernes Stiftere: Michael Wang Dinesen, John Ole Rønnov, Frank Haubro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogade 7, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-30 tilføjes Direktion: Michael Wang Dinesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-30 tilføjes Navne: DINESEN OG PEDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-30 tilføjes Revisor: Erling Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-30 tilføjes Stiftere: Michael Wang Dinesen, John Ole Rønnov, Frank Haubro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og restaurationsvirksomhed og andet dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-24 tilføjes Vedtægter: 1990-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)