Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Hagelskjær | 29.02.2000 | 14.07.2023 | direktør |
Lennart Rask Vendelbjerg | 14.11.1990 | 29.02.2000 | direktør |
Stefan Willi von Fintel | 14.11.1990 | 08.04.1991 | direktør |
Freddy Allan Dam | 14.11.1990 | 08.04.1991 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Kultoft Lorentsen | 29.02.2000 | 14.07.2023 | formand |
Søren Hagelskjær | 14.11.1990 | 14.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bo Møller Frandsen | 14.11.1990 | 14.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lennart Rask Vendelbjerg | 14.11.1990 | 29.02.2000 | bestyrelsesmedlem |