Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-10-21 fjernes Navne: GESAGER MANØVREGÅRD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nymarksvej 26, 8722 Hedensted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Direktion: Jytte Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Revisor: Reg.revisor Anne-Marie Ottesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Stiftere: Yvonne Egedal, Jytte Pedersen, EL-INSTALLATØREN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-28 fjernes Direktion: Annemette Zoll Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymarksvej 26, 8722 Hedensted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Direktion: Annemette Zoll Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af asfaltøvelsesbane (køreteknisk anlæg og manøvregård) samt andet efter ledelsens skøn hermed forenelig virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Navne: GESAGER MANØVREGÅRD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Revisor: Reg.revisor Anne-Marie Ottesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Stiftere: Yvonne Egedal, Jytte Pedersen, EL-INSTALLATØREN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Vedtægter: 1990-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)