Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjerrildvej 7, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Direktion: Erik Petersen (direktion) (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-03-31 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-06 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Legale ejere: TJERRILD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Navne: TJERRILD BYGGESERVICE ApS (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-06-30 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-04-01 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Reelle ejere: Karin Secher Petersen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Stiftere: Claus Søgaard-Christensen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjerrildvej 7, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjerrildvej 7, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1998-06-30 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 1998-06-30 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-06-30 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1998-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-04-01 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1998-01-12 tilføjes Legale ejere: TJERRILD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1996-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1996-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og produktion samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1996-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1996-08-31 tilføjes Vedtægter: 1996-08-31 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1992-12-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-24 tilføjes Navne: TJERRILD BYGGESERVICE ApS (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1991-12-23 fjernes Navne: JCSC NR. 82 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-23 fjernes Direktion: Claus Søgaard-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 tilføjes Reelle ejere: Karin Secher Petersen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1990-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjerrildvej 7, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-06 tilføjes Direktion: Claus Søgaard-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-03-31 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1990-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-06 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1990-11-06 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-06 tilføjes Navne: JCSC NR. 82 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-06 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1990-11-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Stiftere: Claus Søgaard-Christensen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1990-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 1990-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-13)