Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-02-08 fjernes Navne: AGRICOM-TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Christen Koldsvænget 3, 5471 Søndersø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 fjernes Revisor: Kurt Ejgil Carstensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 fjernes Stiftere: AGRICOM-HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-04 fjernes Bestyrelse: Bente Thingholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-04 fjernes Direktion: Poul Thingholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christen Koldsvænget 3, 5471 Søndersø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Bestyrelse: Bente Thingholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Direktion: Poul Thingholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og gartnerivirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Navne: AGRICOM-TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Revisor: Kurt Ejgil Carstensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Stiftere: AGRICOM-HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Vedtægter: 1990-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)