Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-06-30 fjernes Navne: HELGE OLSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Myrebjergvej 16, 3310 Ølsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Stiftere: Helle Thyge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-23 fjernes Direktion: Helle Thyge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Myrebjergvej 16, 3310 Ølsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Direktion: Helle Thyge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og anden hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Navne: HELGE OLSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Stiftere: Helle Thyge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Vedtægter: 1990-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)