Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-08-15 fjernes Binavne: W.T. INTERNATIONAL TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-15 fjernes Navne: A-Z TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidemosevej 15, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Direktion: Axel Karl Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Stiftere: SHB 300 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-26 fjernes Revisor: Jan Erik Vegge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 tilføjes Navne: A-Z TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 fjernes Navne: A-Z MARINE- & DISELSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-26 tilføjes Vedtægter: 1994-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Revisor: Jan Erik Vegge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 fjernes Revisor: MULTICOLOUR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-05 tilføjes Navne: A-Z MARINE- & DISELSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-04 fjernes Navne: SHB 426 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-04 fjernes Direktion: Johan Christoffer Schwarz-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-04 fjernes Revisor: K J Consult (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidemosevej 15, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 tilføjes Binavne: W.T. INTERNATIONAL TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 tilføjes Direktion: Johan Christoffer Schwarz-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 tilføjes Navne: SHB 426 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 tilføjes Revisor: K J Consult, MULTICOLOUR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 tilføjes Stiftere: SHB 300 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)