Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-04-20 fjernes Navne: CLEMENS FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: St Voldgade 16, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-19 fjernes Direktion: Preben Clemens (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-19 fjernes Revisor: Jens Carl Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-19 fjernes Stiftere: ADMINISTRATIONSANPARTSSELSKABET MOGENS JOHANNSEN OG TOM SALVERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Revisor: Jens Carl Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og finansiering og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-12 tilføjes Vedtægter: 1996-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-05 tilføjes Navne: CLEMENS FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 fjernes Navne: SAJO NR. 55, RANDERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 fjernes Direktion: Mogens Johannsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: St Voldgade 16, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Direktion: Mogens Johannsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Navne: SAJO NR. 55, RANDERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Stiftere: ADMINISTRATIONSANPARTSSELSKABET MOGENS JOHANNSEN OG TOM SALVERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)