Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Virksomhedsform |
Den 2019-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lekkendevej 3, 4735 Mern (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldersvej 41, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersvej 41, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2016-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldersvej 41, 3000 Helsingør (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersvej 41, 3000 Helsingør (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-14 tilføjes Kontaktoplysninger: ropke.co@gmail.com (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 fjernes Kontaktoplysninger: lop46@helsingor.dk (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: lop46@helsingor.dk (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-14 tilføjes Navne: Røpke & co. (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 fjernes Navne: LR BYG BÅD & BOLIG (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-05 tilføjes Navne: LR BYG BÅD & BOLIG (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-05 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-05 tilføjes Interessenter: Lars Bo Røpke (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldersvej 41, 3000 Helsingør (offentliggjort 2014-08-08)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2014-08-08)
Den 2014-06-30 fjernes Interessenter: Lars Bo Røpke (offentliggjort 2014-08-08)
Den 2014-06-30 fjernes Navne: TØMREREN V/LARS RØPKE (offentliggjort 2014-08-08)
Den 2014-06-30 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2014-08-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2014-08-08)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1988-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersvej 41, 3000 Helsingør (offentliggjort 2014-08-08)
Den 1988-05-17 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-05-17 tilføjes Interessenter: Lars Bo Røpke (offentliggjort 2014-08-08)
Den 1988-05-17 tilføjes Navne: TØMREREN V/LARS RØPKE (offentliggjort 2014-08-08)
Den 1988-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2014-08-08)