Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Lindegaard Kanstrup | 02.01.1991 | 16.02.1996 | direktion |
Jens Kristian Vrou Hansen | 02.01.1991 | 17.10.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Jakobsen | 02.01.1991 | 16.02.1996 | bestyrelse |
Jens Kristian Vrou Hansen | 02.01.1991 | 16.02.1996 | bestyrelse |
Michael Lindegaard Kanstrup | 02.01.1991 | 16.02.1996 | bestyrelse |
Jes Byskov | 02.01.1991 | 16.03.1995 | bestyrelse |