Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Navne | Formål | Tegningsregel | Direktion | ||||
Bestyrelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-14 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kogade 4, 6270 Tønder (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Møgelmosevej 2, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2015-12-17 tilføjes Legale ejere: TANDLÆGE MIKKEL RO LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-16 fjernes Legale ejere: TANDLÆGE MIKKEL RO LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-17 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Ro Larsen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-12-03 tilføjes Navne: MRL klinikejendomme ApS (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 fjernes Navne: DENTIST.DK EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-03 tilføjes Vedtægter: 2015-12-03 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2015-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-19 tilføjes Navne: DENTIST.DK EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-01-18 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET MØGELMOSEVEJ 2, FELSTED ApS (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2015-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-19 tilføjes Vedtægter: 2015-01-19 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: TANDLÆGE MIKKEL RO LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-01-01 fjernes Direktion: Kim Berthelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Direktion: Kim Berthelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 fjernes Direktion: Søren Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2014-08-19 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 fjernes Bestyrelse: Poul Martin Buus Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 fjernes Revisor: CITY REVISION AABENRAA REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelmosevej 2, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2009-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Havretoften 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-03-18 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET MØGELMOSEVEJ 2, FELSTED ApS (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2009-03-17 fjernes Navne: TANDLÆGEHUSET. FELSTED ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havretoften 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havretoften 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: CITY REVISION AABENRAA REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 fjernes Revisor: CITY HOLDING AABENRAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-03-21 tilføjes Revisor: CITY HOLDING AABENRAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 fjernes Revisor: CITY SYSTEMER AABENRAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-05 fjernes Bestyrelse: Signe Margrethe Thorsted Damgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-05 fjernes Direktion: Poul Martin Buus Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-03 tilføjes Navne: TANDLÆGEHUSET. FELSTED ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-02 fjernes Navne: VALUTA INVEST 7 AF 14.12.1990 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-02 fjernes Bestyrelse: Helga Dreehsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-02 fjernes Direktion: Morten Hesseldal Boe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-02 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havretoften 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-12-14 tilføjes Bestyrelse: Helga Dreehsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Direktion: Morten Hesseldal Boe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-12-14 tilføjes Navne: VALUTA INVEST 7 AF 14.12.1990 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-17)
Den 1990-12-14 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CITY SYSTEMER AABENRAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Stiftere: Søren Jensen, Søren Bonde Hartlev, Morten Hesseldal Boe, Knud Rostgaard Evald, Hugo Sisseck, Helga Dreehsen, Hans Tarp, Hans Hansen Laue, Gunnar Lausen Bruhn, Ehlert Birger Nielsen, Carl Andreas Nielsen, Birte Kirkhoff Hartlev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)