Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-12-06 fjernes Navne: SALKMN 200 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Resenvej 83, 7800 Skive (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 fjernes Stiftere: Svend Erik Albrechtsen, Ole Refsgaard Lund, Laurits Nielsen, Lars Norgren Kopp, Knud Wøldike Schmith, Bjarne Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-30 tilføjes Stiftere: Lars Norgren Kopp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-30 fjernes Bestyrelse: Svend Erik Albrechtsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-30 fjernes Direktion: Laurits Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 tilføjes Navne: SALKMN 200 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 fjernes Navne: ADVOKATHUSET A/S RESENVEJ 83 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 tilføjes Vedtægter: 1996-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-25 tilføjes Navne: ADVOKATHUSET A/S RESENVEJ 83 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-24 fjernes Navne: ADVOKATHUSET I SKIVE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Resenvej 83, 7800 Skive (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Bestyrelse: Svend Erik Albrechtsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Direktion: Laurits Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Navne: ADVOKATHUSET I SKIVE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Stiftere: Svend Erik Albrechtsen, Ole Refsgaard Lund, Laurits Nielsen, Knud Wøldike Schmith, Bjarne Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)