Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | Direktion | ||||
Kapital | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: t.krejberg@gefiberpost.dk (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-14 fjernes Kontaktoplysninger: TK@eurochem.dk (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedevej 21, 8680 Ry (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sintrupvej 63, 8220 Brabrand (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, herunde at eje aktier og anparter, samt anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed samt køb og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-12 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Kontaktoplysninger: TK@eurochem.dk (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2016-04-12 fjernes Kontaktoplysninger: post@eurochem.dk (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Navne: T.K. Holding ApS (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-12 fjernes Navne: EUROCHEM ApS (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Vedtægter: 2016-04-13 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: post@eurochem.dk (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sintrupvej 63, 8220 Brabrand (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2011-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Michael Drewsens Vej 19, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Michael Drewsens Vej 19, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 42, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion, investering, import, eksport og enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2007-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør Thomas Krejberg. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Vedtægter: 2007-11-21 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2007-11-21 fjernes Revisor: J.T Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Krejberg (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2007-03-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Krejberg (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2007-02-08 fjernes Binavne: ANTHONY KAFFE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 fjernes Direktion: Torben Anthony Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2002-08-30 tilføjes Direktion: Thomas Krejberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-30 tilføjes Revisor: J.T Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-30 fjernes Revisor: R. HUEG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-04 tilføjes Navne: EUROCHEM ApS (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2001-01-03 fjernes Navne: ANTHONY KAFFE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1997-04-03 tilføjes Navne: ANTHONY KAFFE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-02 fjernes Navne: CITY MIDT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 42, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 1991-01-02 tilføjes Binavne: ANTHONY KAFFE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 tilføjes Direktion: Torben Anthony Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-02 tilføjes Navne: CITY MIDT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 tilføjes Revisor: R. HUEG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 tilføjes Stiftere: Torben Anthony Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)