Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-19 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-18 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 18, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-19 fjernes Bestyrelse: Jens Henning Elmerkjær (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-19 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-19 fjernes Interessenter: DMK-BYG 3 ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2001-12-19 fjernes Navne: K/S DMK-DANSK ERHVERVSEJENDOM 2 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-19 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1995-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve ejendommen matr. nr. 5 ø Ejby by, Glostrup, beliggende Produktionsvej 2, 2600 Glostrup, og matr. nr. 23 cz Ballerup by, Ballerup, beliggende Brydehusvej 13, 2750 Ballerup, og udleje disse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-13 tilføjes Vedtægter: 1995-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 18, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-06 tilføjes Bestyrelse: Jens Henning Elmerkjær (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-06 tilføjes Interessenter: DMK-BYG 3 ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1988-12-06 tilføjes Navne: K/S DMK-DANSK ERHVERVSEJENDOM 2 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)