Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Schjellerup | 06.07.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ove Møller Nielsen | 18.08.2000 | 18.08.2000 | direktør |
Ole Schjellerup | 20.08.1999 | 06.07.2022 | direktør |
Mogens Nielsen | 04.10.1990 | 27.06.2000 | direktør |
Flemming Jørgen Otzen | 04.10.1990 | 01.07.1991 | direktør |
Georg Dedichen | 04.10.1990 | 27.12.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Schjellerup | 06.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Schjellerup | 06.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Schjellerup | 06.07.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Jørgen Schrøder | 27.03.2019 | 06.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Schmitto | 27.03.2019 | 06.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Schjellerup | 27.03.2019 | 05.07.2022 | formand |
Morten Schjellerup | 31.05.2017 | 26.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Alex Jørgensen | 01.06.2016 | 06.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Skov Madsen | 21.03.2014 | 06.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Alex Jørgensen | 31.05.2010 | 17.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ove Møller Nielsen | 18.08.2000 | 27.03.2019 | formand |
Ole Schjellerup | 27.06.2000 | 05.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Malberg | 27.06.2000 | 20.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Nielsen | 04.10.1990 | 18.08.2000 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Jørgen Otzen | 04.10.1990 | 27.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Emilie Nielsen | 04.10.1990 | 27.06.2000 | bestyrelsesmedlem |