Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 724, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-25 fjernes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-25 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-12-20 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-25 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-25 fjernes Navne: TRIPLE INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-25 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-25 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-05-01 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-25 fjernes Stiftere: Birgit Poulsen (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-05-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-11-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2015-10-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 fjernes Direktion: Anders Moesgaard (direktion) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2011-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 724, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2011-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Springforbivej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2008-04-15)
Den 2010-11-14 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2010-11-14 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-26 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 fjernes Revisor: GLOSTRUP REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Springforbivej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2008-04-15)
Den 2008-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 724, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2006-02-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2006-11-01)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i Danmark og i udlandet samt projektudvikling og anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2006-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2006-04-04 tilføjes Vedtægter: 2006-04-04 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2006-04-04 fjernes Binavne: WALLS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 724, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2006-02-22)
Den 2006-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Springforbivej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-30 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2006-11-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-21 tilføjes Navne: TRIPLE INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2004-07-20 fjernes Navne: MULTI MEDIA INVEST ApS (offentliggjort 2000-02-07)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-25 tilføjes Navne: MULTI MEDIA INVEST ApS (offentliggjort 2000-02-07)
Den 2000-01-24 fjernes Navne: TRIPLE INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-10-01 tilføjes Direktion: Anders Moesgaard (direktion) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 1998-09-30 fjernes Direktion: Helge Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1997-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1996-05-17 fjernes Direktion: Anders Moesgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-05-01 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1996-04-01 tilføjes Direktion: Helge Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-16 tilføjes Navne: TRIPLE INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-15 fjernes Navne: AGGER KONSULENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-15 fjernes Direktion: Birgit Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Springforbivej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-12-20 tilføjes Binavne: WALLS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 tilføjes Direktion: Birgit Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1990-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-12-20 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1990-12-20 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-12-20 tilføjes Navne: AGGER KONSULENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1990-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1990-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1990-12-20 tilføjes Revisor: GLOSTRUP REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 tilføjes Stiftere: Birgit Poulsen (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1990-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 1990-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-28)