Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erling Hessellund Eskildsen | 01.09.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1990 | 04.04.1991 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Skov Eskildsen | 15.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Ankær Thomsen | 01.09.1990 | bestyrelse |
Erling Hessellund Eskildsen | 01.09.1990 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Hessellund Eskildsen | 01.09.1990 | 20.01.2020 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.09.1990 | 04.04.1991 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1990 | 04.04.1991 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.09.1990 | 04.04.1991 | formand |