Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Stæhr | 01.09.1990 | 26.08.2018 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1990 | 06.05.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Stæhr | 01.09.1990 | 28.11.1997 | bestyrelse |
Bjarne Larsen | 01.09.1990 | 28.11.1997 | formand |
Jacob Gammeltoft | 01.09.1990 | 28.11.1997 | næstformand |
Knut A Witberg | 01.09.1990 | 09.11.1992 | formand |
Per A Laugmo | 01.09.1990 | 09.11.1992 | næstformand |
Asbjørn Georg Dehlie | 01.09.1990 | 07.09.1992 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.09.1990 | 06.05.1991 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1990 | 06.05.1991 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.09.1990 | 06.05.1991 | formand |