Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ernst Michaelsen | 28.11.1996 | 31.12.1998 | direktion |
Jørn Grønnebæk | 01.09.1990 | 28.11.1996 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1990 | 14.03.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ernst Michaelsen | 28.11.1996 | 31.12.1998 | bestyrelse |
Christer Ahlund | 28.11.1996 | 31.12.1998 | bestyrelse |
Carl Ejler Rasmussen | 01.09.1990 | 31.12.1998 | formand |
Jørn Grønnebæk | 01.09.1990 | 28.11.1996 | bestyrelse |
Helmut Falter | 01.09.1990 | 28.11.1996 | bestyrelse |
Milan Sudrich | 01.09.1990 | 09.12.1993 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.09.1990 | 14.03.1991 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1990 | 14.03.1991 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.09.1990 | 14.03.1991 | formand |