Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Erik Hansen | 07.05.2012 | 12.08.2013 | adm. dir |
Dorte Merete Jeppesen | 01.11.1990 | 07.05.2012 | direktion |
Dan Rybak | 01.11.1990 | 18.03.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Agerbak | 09.04.2013 | 12.08.2013 | bestyrelse |
Brian Peetz Hansen | 09.04.2013 | 12.08.2013 | formand |
Knud Erik Hansen | 07.05.2012 | 12.08.2013 | bestyrelse |
Torben Bruhn | 07.05.2012 | 09.04.2013 | formand |
Peter Jeppesen | 01.11.1990 | 07.05.2012 | bestyrelse |
Dorte Merete Jeppesen | 01.11.1990 | 07.05.2012 | bestyrelse |
Lars Hermansen | 01.11.1990 | 07.05.2012 | bestyrelse |
Poul Jeppesen | 01.11.1990 | 15.03.1993 | bestyrelse |
Birgit Ida Frandsen | 01.11.1990 | 15.03.1993 | bestyrelse |
Dan Rybak | 01.11.1990 | 18.03.1991 | bestyrelse |
Annalise Stege | 01.11.1990 | 18.03.1991 | bestyrelse |
Lise-Lotte Lyng Andersen | 01.11.1990 | 18.03.1991 | formand |