Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jarna Maria Pere | 28.04.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Chalmers | 15.01.2020 | 28.04.2021 | direktør |
Ingvil Houmb Sjölin | 05.11.2013 | 15.01.2020 | direktør |
Pål Søtorp | 29.06.2010 | 05.11.2013 | direktør |
Günther Zachbauer | 25.10.2006 | 29.06.2010 | direktør |
Jens Blichfeldt | 08.11.2000 | 25.10.2006 | direktør |
Poul Jens Borre | 25.02.1999 | 08.11.2000 | direktør |
Richard Sjøstrann Riel | 05.11.1998 | 25.02.1999 | adm. dir |
Bjarne Peter Dahl | 01.04.1997 | 05.11.1998 | direktør |
Frederik Christian Otto Lütken | 01.09.1990 | 01.04.1997 | direktør |
Jens Mortensen | 01.09.1990 | 27.10.1995 | direktør |
Frederik Christian Otto Lütken | 01.09.1990 | 27.10.1995 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1990 | 22.02.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frank Cornelis | 06.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Reinhard Mahr | 28.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Arnold Schmied | 01.06.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian-Mathias Ender | 28.04.2021 | 06.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Petra Hofer | 09.07.2019 | 28.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
David Chalmers | 09.07.2019 | 28.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Rosenberg | 10.05.2016 | 01.06.2018 | formand |
Thomas Windischbauer | 05.11.2013 | 09.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Rogger | 05.11.2013 | 10.02.2016 | formand |
Pål Søtorp | 24.06.2011 | 05.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Arnold Schmied | 22.05.2007 | 05.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Schmied | 22.05.2007 | 05.11.2013 | formand |
Tassilo Gruber | 29.11.2000 | 22.05.2007 | formand |
Pål Søtorp | 08.11.2000 | 14.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Anders Henrik Björck | 08.11.2000 | 14.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Maria Koller | 18.05.1998 | 09.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Anton Schmied | 18.05.1998 | 08.11.2000 | bestyrelsesmedlem |
Leif Ole Lund-Andersen | 01.09.1990 | 24.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Christian Otto Lütken | 01.09.1990 | 18.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Arnold Schmied | 01.09.1990 | 18.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.09.1990 | 22.02.1991 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1990 | 22.02.1991 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.09.1990 | 22.02.1991 | formand |