Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 16, 5863 Ferritslev Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-06 fjernes Direktion: Mogens Voigt Juhl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 fjernes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-06 fjernes Navne: HOT SOUND STUDIO DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-11-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 fjernes Omlægningsperiode start: 1994-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 fjernes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 16, 5863 Ferritslev Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 16, 5863 Ferritslev Fyn (offentliggjort 2002-04-23)
Den 2006-10-23 tilføjes Direktion: Mogens Voigt Juhl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 fjernes Direktion: Erna Lise Ærenlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er industri og handel, herunder salg og formidling af musik- og videoproduktion samt deri beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Vedtægter: 2006-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 tilføjes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 fjernes Revisor: Statsaut.revisor Svend Aage Heinsvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 16, 5863 Ferritslev Fyn (offentliggjort 2002-04-23)
Den 2002-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkum Kohave Vej 45, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2000-03-08)
Den 2002-04-10 tilføjes Direktion: Erna Lise Ærenlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 fjernes Direktion: Winnie Maiken Berg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 fjernes Bestyrelse: Winnie Maiken Berg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkum Kohave Vej 45, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2000-03-08)
Den 2000-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkum Kohave Vej 72, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-20 tilføjes Bestyrelse: Finn Berg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 tilføjes Revisor: Statsaut.revisor Svend Aage Heinsvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 fjernes Revisor: Reg. revisor Børge Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 fjernes Direktion: Jon Gunni Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 tilføjes Navne: HOT SOUND STUDIO DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-01 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1455 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-01 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkum Kohave Vej 72, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-01 tilføjes Bestyrelse: Winnie Maiken Berg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Hovedbranche: Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1455 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Reg. revisor Børge Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)