Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-09-26 fjernes Navne: NEW SUNRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 2, 1606 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-22 fjernes Direktion: Monika Khosla (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-22 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-22 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-22 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-26 fjernes Revisor: Bo Schmidt Nielsen Registreret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-27 fjernes Direktion: Krishna Khosla (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 fjernes Revisor: Axel Børge Asmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-28 tilføjes Vedtægter: 1992-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-12 tilføjes Navne: NEW SUNRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-11 fjernes Navne: ADR NR. 1856 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-11 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-11 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 2, 1606 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Navne: ADR NR. 1856 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, Axel Børge Asmussen, Bo Schmidt Nielsen Registreret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)