Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-08-13 fjernes Navne: EGEFELD EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Duebjergåsen 6, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-11 fjernes Direktion: Henrik Egefeld Schimming (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-11 fjernes Revisor: VANLØSE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-11 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-28 fjernes Revisor: Flemming Jack Claus Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-25 tilføjes Revisor: VANLØSE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og financiering samt anden dermed efter direktionens skøn forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-26 tilføjes Vedtægter: 1994-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 tilføjes Revisor: Flemming Jack Claus Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Revisor: Poul Michael Holberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-28 tilføjes Navne: EGEFELD EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3284 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 fjernes Direktion: Søren Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-17 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-17 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duebjergåsen 6, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3284 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Poul Michael Holberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)