Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-07-28 fjernes Binavne: SUNSEEKER CHARTER DANMARK A/S, SHIPSHAPE YACHTEN GMBH A/S, RUNGSTED YACHT A/S, RUNGSTED BÅDCENTER A/S, NAUTICAT DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Havn 1, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-29 fjernes Navne: SHIPSHAPE CHARTER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 fjernes Bestyrelse: Anders Martin Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 fjernes Direktion: Anders Martin Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2003-08-05)
Den 2007-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Havn 1, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 341, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med både, bådtilbehør og dermed tilknyttet virksomhed. Selskabets formål er endvidere at drive bådchartervirksomhed, såvel bare-boatcharter, som charter med mandskab i samarbejde med mandskabsudlejningsvirksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 tilføjes Vedtægter: 2007-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-06-17 tilføjes Bestyrelse: Steen Gude (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-17 fjernes Bestyrelse: Rolf Lavigne Ussing (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-17 tilføjes Direktion: Anders Martin Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-17 fjernes Direktion: Steen Gude (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-04 tilføjes Navne: SHIPSHAPE CHARTER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-03 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET AF 20. DECEMBER A/S (offentliggjort 2006-01-18)
Den 2007-06-04 fjernes Binavne: SHIPSHAPE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 341, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 341, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-04-12)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-06 tilføjes Bestyrelse: Anders Martin Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 fjernes Bestyrelse: Søren Gude (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-23 fjernes Binavne: SUNSEEKER CHARTER DENMARK A/S, SHIPSHAPE RUNGSTED A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 341, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-04-12)
Den 2006-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Attemosevej 51, 2840 Holte (offentliggjort 2002-09-18)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-03 fjernes Revisor: Jens Otto Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-20 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET AF 20. DECEMBER A/S (offentliggjort 2006-01-18)
Den 2005-12-19 fjernes Navne: IBCO ENTREPRISE A/S (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-31 tilføjes Bestyrelse: Søren Gude (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 fjernes Bestyrelse: Jens Winther (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-11 tilføjes Bestyrelse: Jens Winther (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 fjernes Bestyrelse: Henrik Lundgren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 tilføjes Direktion: Steen Gude (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 fjernes Direktion: Henrik Lundgren (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 tilføjes Navne: IBCO ENTREPRISE A/S (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2004-05-10 fjernes Navne: IBCO TØMRER & SNEDKER A/S (offentliggjort 2002-09-18)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-14 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-25 fjernes Direktion: Steen Gude (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-28 tilføjes Direktion: Henrik Lundgren (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Attemosevej 51, 2840 Holte (offentliggjort 2002-09-18)
Den 2002-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 19, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-27 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lundgren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-27 fjernes Bestyrelse: Søren Gude (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-27 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2003-08-05)
Den 2002-08-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2000-04-12)
Den 2002-08-27 tilføjes Navne: IBCO TØMRER & SNEDKER A/S (offentliggjort 2002-09-18)
Den 2002-08-26 fjernes Navne: INVENTARFABRIKKEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2000-04-12)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-24 fjernes Direktion: Willy Gude (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-02 tilføjes Navne: INVENTARFABRIKKEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-01 fjernes Navne: SAMUELSONS INVENTAR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-06-04 tilføjes Binavne: SUNSEEKER CHARTER DENMARK A/S, SHIPSHAPE RUNGSTED A/S, SHIPSHAPE A/S, SUNSEEKER CHARTER DANMARK A/S, SHIPSHAPE YACHTEN GMBH A/S, RUNGSTED YACHT A/S, RUNGSTED BÅDCENTER A/S, NAUTICAT DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-19 tilføjes Navne: SAMUELSONS INVENTAR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-18 fjernes Navne: SAMUELSONS INVENTAR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-18 tilføjes Bestyrelse: Søren Gude (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-23 tilføjes Navne: SAMUELSONS INVENTAR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-22 fjernes Navne: G-INVENTAR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-07-08 tilføjes Navne: G-INVENTAR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-07-07 fjernes Navne: DANVIDEO DANMARK AF 1991 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-07-07 fjernes Direktion: Jørgen Peter Gude (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-04 tilføjes Navne: DANVIDEO DANMARK AF 1991 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-03 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3265 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-03 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-03 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 19, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3265 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Jens Otto Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)