Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-02-28 fjernes Navne: TH-BEREGNERGÅRDEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lokesvej 4, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-07 fjernes Direktion: Erik Torben Bang Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-03 tilføjes Navne: TH-BEREGNERGÅRDEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1304 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-29 tilføjes Vedtægter: 1991-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lokesvej 4, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1304 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)