Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-06-23 fjernes Binavne: TORBEN WORMSLEV BYGNINGSDRIFT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Dusager 22, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-18 fjernes Bestyrelse: Kåre Albrechtsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Direktion: Torben Vormslev Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-18 fjernes Navne: WORMSLEV BYGNINGSDRIFT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-28 tilføjes Bestyrelse: Flemming Grønskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Miljøtekniske målinger og analyser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dusager 22, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Dusager 22, 8200 Århus N (offentliggjort 2007-05-08)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dusager 22, 8200 Århus N (offentliggjort 2007-05-08)
Den 2007-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 55, 8200 Århus N (offentliggjort 2006-12-19)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 55, 8200 Århus N (offentliggjort 2006-12-19)
Den 2006-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernhard Bangs Alle 23, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2000-02-16)
Den 2006-12-18 tilføjes Bestyrelse: Kåre Albrechtsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 fjernes Bestyrelse: Torben Vormslev Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med energirådgivning, herunder konsulentvirksomhed i henhold til energimærkeordningen samt rådgivning og service vedrørende energitekniske anlæg, samt anden virksomhed i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, næstformand og selskabets direktør, to i forening eller hver for sig i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Vedtægter: 2006-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-20 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-03 tilføjes Navne: WORMSLEV BYGNINGSDRIFT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-02 fjernes Navne: TORBEN WORMSLEV. BYGNINGSDRIFT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-10-03 fjernes Bestyrelse: Pernille Vormslev Gärtner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-29 tilføjes Bestyrelse: Pernille Vormslev Gärtner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-29 fjernes Bestyrelse: Ullamaija Kasandra Reppien (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-05 tilføjes Direktion: Torben Vormslev Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 fjernes Direktion: Martin Dahl Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 515.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhard Bangs Alle 23, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2000-02-16)
Den 2000-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 46, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-06 tilføjes Bestyrelse: Claes Niels Hestehave (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 fjernes Direktion: Torben Vormslev Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-20 tilføjes Binavne: TORBEN WORMSLEV BYGNINGSDRIFT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-16 tilføjes Navne: TORBEN WORMSLEV. BYGNINGSDRIFT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-15 fjernes Navne: BYGNINGSDRIFT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-15 tilføjes Direktion: Martin Dahl Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 tilføjes Direktion: Torben Vormslev Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 fjernes Direktion: Michael Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-10 tilføjes Bestyrelse: Ullamaija Kasandra Reppien (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-10 tilføjes Direktion: Michael Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-10 fjernes Direktion: Torben Vormslev Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-25 fjernes Direktion: Gunnar Henry Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-18 tilføjes Navne: BYGNINGSDRIFT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-17 fjernes Navne: ApS DORTMUNDERSTRASSE 138 A (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-17 fjernes Direktion: Dan Bendtsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-17 fjernes Revisor: Reg. revisor Reinhardt Hermann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-29 tilføjes Navne: ApS DORTMUNDERSTRASSE 138 A (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-28 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3235 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-28 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 46, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Bestyrelse: Torben Vormslev Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Hovedbranche: Miljøtekniske målinger og analyser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3235 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Reg. revisor Reinhardt Hermann, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)