Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-03-01 fjernes Navne: DESIGNERS GUILD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bukkeballevej 24, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-15 fjernes Direktion: Simon Robert Jeffreys (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-15 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-15 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-15 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-15 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-15 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-11 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-11 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet C.E. Askgaard Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forhandle og distribuere tapeter, møbelstoffer og andre sidestillede produkter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-20 tilføjes Vedtægter: 1996-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-18 tilføjes Navne: DESIGNERS GUILD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-17 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3234 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-17 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-17 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bukkeballevej 24, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3234 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Revisionsfirmaet C.E. Askgaard Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)