Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Aage Sejerkilde | 13.04.1993 | 31.12.2001 | direktion |
Jørgen Dahl | 01.11.1990 | 13.04.1993 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.11.1990 | 15.05.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Holst Jensen | 13.04.1993 | 31.12.2001 | bestyrelse |
Knud Aage Sejerkilde | 01.11.1990 | 31.12.2001 | bestyrelse |
Kurt Poulsen | 01.11.1990 | 31.12.2001 | bestyrelse |
Jørgen Dahl | 01.11.1990 | 13.04.1993 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1990 | 15.05.1991 | bestyrelse |