Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjetil Kyllingstad Endresen | 27.03.2018 | 15.06.2018 | direktør |
Yvonne Birgitte Juul Eltvik | 28.05.2013 | 27.03.2018 | direktion |
Leif Nygård | 08.05.2013 | 28.05.2013 | direktion |
Yvonne Birgitte Juul Eltvik | 02.05.2013 | 08.05.2013 | direktion |
Leif Nygård | 01.11.1990 | 02.05.2013 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.11.1990 | 23.05.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martit Kyllingstad | 27.03.2018 | 15.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Eivind Kyllingstad Endresen | 01.10.2015 | 15.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Arne Johan Endresen | 29.12.2009 | 15.06.2018 | formand |
Bjørn Vidar Eltvik | 13.10.2000 | 27.03.2018 | bestyrelse |
Leif Nygård | 01.11.1990 | 01.10.2015 | bestyrelse |
Henning Norgaard Pedersen | 01.11.1990 | 29.12.2009 | bestyrelse |
Yvonne Birgitte Juul Eltvik | 01.11.1990 | 13.10.2000 | bestyrelse |
Claus Ole Birch | 01.11.1990 | 28.06.1993 | bestyrelse |
Yvonne Birgitte Juul Eltvik | 01.11.1990 | 03.07.1991 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.11.1990 | 23.05.1991 | bestyrelse |
Charlotte Biil | 01.11.1990 | 23.05.1991 | bestyrelse |
Asbjørn Christoffersen | 01.11.1990 | 23.05.1991 | bestyrelse |