Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Husted Nielsen | 12.09.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Johnson Østergård | 03.11.2017 | 12.09.2022 | adm. dir |
Judith Drechsler Østergård | 28.07.2015 | 03.11.2017 | direktør |
Frank Østergaard | 01.11.1990 | 28.07.2015 | direktør |
Ejgil Olesen | 01.11.1990 | 04.09.1991 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1990 | 08.03.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Malling | 12.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Thorup Andersen | 12.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ivan Noes | 12.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Philip Hvidtfeldt Bertelsen | 28.10.2020 | 12.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mads Stochholm Nørgaard | 28.10.2020 | 12.09.2022 | formand |
Mads Stochholm Nørgaard | 21.08.2020 | 27.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Majbrit Olivia Johnson Østergård | 20.06.2018 | 28.10.2020 | formand |
Kasper Johnson Østergård | 03.11.2017 | 12.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Majbrit Olivia Johnson Østergård | 03.11.2017 | 19.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Janni Djørup Justesen | 28.07.2015 | 21.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Purup | 28.07.2015 | 20.06.2018 | formand |
Judith Drechsler Østergård | 28.07.2015 | 03.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Purup | 03.06.2002 | 27.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Judith Drechsler Østergård | 03.06.2002 | 27.07.2015 | formand |
Jørgen Gram | 02.07.1996 | 03.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Frank Østergaard | 01.11.1990 | 28.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Nils Goth Hartmann | 01.11.1990 | 03.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ejgil Olesen | 01.11.1990 | 03.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Bjarne Krogh | 01.11.1990 | 03.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ole Søltoft | 01.11.1990 | 02.07.1996 | bestyrelsesmedlem |
Frank Østergaard | 01.11.1990 | 04.09.1991 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.11.1990 | 08.03.1991 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1990 | 08.03.1991 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.11.1990 | 08.03.1991 | formand |