Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryetvej 151, kl. tv., 3500 Værløse (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-28 fjernes Direktion: Niels Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-28 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-28 fjernes Legale ejere: Niels Jeppesen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-28 fjernes Navne: NJ FURESØ ApS (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-28 fjernes Reelle ejere: Niels Jeppesen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-28 fjernes Stiftere: Niels Jeppesen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2014-12-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2014-12-15 fjernes Revisor: LOKALREVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryetvej 151, kl. tv., 3500 Værløse (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2013-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er Formueforvaltning samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2013-10-01 tilføjes Navne: NJ FURESØ ApS (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2013-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2013-10-01 tilføjes Vedtægter: 2013-10-01 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tøxensvej 10, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 fjernes Navne: KØGE REVISIONSKONTOR. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-28 tilføjes Revisor: LOKALREVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2011-11-28 fjernes Revisor: ReviVision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 1997-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-28)
Den 1995-12-15 tilføjes Navne: KØGE REVISIONSKONTOR. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-14 fjernes Navne: KØGE REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøxensvej 10, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-04 tilføjes Direktion: Niels Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2022-09-28)
Den 1991-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 1991-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 1991-01-04 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-01-04 tilføjes Legale ejere: Niels Jeppesen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 1991-01-04 tilføjes Navne: KØGE REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-04 tilføjes Reelle ejere: Niels Jeppesen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 1991-01-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 1991-01-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 1991-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-13)
Den 1991-01-04 tilføjes Revisor: ReviVision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-04 tilføjes Stiftere: Niels Jeppesen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 1991-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 1991-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-28)