Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Ove Hansen | 01.09.1990 | 24.10.2022 | direktør |
Knud Erik Larsen | 01.09.1990 | 24.06.1994 | direktør |
Susanne Saul Stakemann | 01.09.1990 | 27.08.1991 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1990 | 27.08.1991 | bestyrelsesmedlem |