Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-06-08 fjernes Navne: ALGADE 19 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 2, 1456 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Bestyrelse: Mogens Christian Hugo (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Direktion: Søren Hofman Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-20 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 tilføjes Bestyrelse: Torben Black (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Bestyrelse: Kren Erik Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 tilføjes Direktion: Søren Hofman Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Direktion: Kren Erik Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-07 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve ejendommen matr. nr. 739, 741 b, 742 Aalborg byggegrunde, beliggende Algade 19, 9000 Aalborg, som anlægeinvestering, at eje og udleje ejendommen samt dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes, foruden af den samlede bestyrelse, af formanden for bestyrelsen, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med den administrerende direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-03 tilføjes Vedtægter: 1995-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-06 tilføjes Bestyrelse: Kren Erik Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-06 tilføjes Direktion: Kren Erik Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-16 tilføjes Navne: ALGADE 19 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-15 fjernes Navne: ApS KBIL 15 NR. 1215 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-15 fjernes Direktion: Christian Jepsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-02 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-18 fjernes Direktion: Sven Christian Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-22 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-22 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-22 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 2, 1456 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 15 NR. 1215 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)