Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: De Lichtenbgs V 25, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-06 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-06 fjernes Navne: DE HUSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-10-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-06 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-06 fjernes Revisor: SPVML99 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-06 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-27 fjernes Direktion: Erik Moesgaard Arnkvist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-01 tilføjes Revisor: SPVML99 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-17 tilføjes Navne: DE HUSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-16 fjernes Navne: DANESTATE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse af huse, samt andet efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 tilføjes Vedtægter: 1998-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 tilføjes Navne: DANESTATE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-01 fjernes Navne: PAVILLON ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-01 tilføjes Direktion: Erik Moesgaard Arnkvist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 fjernes Direktion: Bent Hojsholt Hedegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-29 fjernes Direktion: Svend Vangsgård (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-17 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-23 tilføjes Navne: PAVILLON ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-22 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1317 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-22 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: De Lichtenbgs V 25, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1317 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PricewaterhouseCoopers, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)