Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-11-28 fjernes Navne: KIL FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 341, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 fjernes Direktion: Knud Ingemann Thyregod Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-06 tilføjes Navne: KIL FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-05 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1315 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-05 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-05 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 tilføjes Vedtægter: 1991-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 341, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1315 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)