Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-10-20 fjernes Navne: EXPORT- OG HANDELSHUSET FOR LOLLAND-FALSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 fjernes Bestyrelse: Tom Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 fjernes Direktion: Niels Knudsen Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 fjernes Revisor: Revisionsanpartsselskabet af 01.11.1989 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-04 tilføjes Navne: EXPORT- OG HANDELSHUSET FOR LOLLAND-FALSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1217 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at bidrage til øgede aktiviteter indenfor handel, industri, service og turisme for virksomheder fortrinsvis med tilknytning til Lolland- Falster (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-23 tilføjes Vedtægter: 1991-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1217 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Revisionsanpartsselskabet af 01.11.1989 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)