Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-09-06 fjernes Navne: PRAXIS ENERGI & MILJØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nannasvej 4, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Revisor: CITY REVISION ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Stiftere: Claus Søgaard-Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-12 fjernes Direktion: Finn Tobiesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-24 tilføjes Navne: PRAXIS ENERGI & MILJØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 fjernes Navne: JCSC NR. 75 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 fjernes Direktion: Claus Søgaard-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed inden for energi, miljø og arkitektur samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-21 tilføjes Vedtægter: 1991-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nannasvej 4, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-24 tilføjes Direktion: Claus Søgaard-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-24 tilføjes Navne: JCSC NR. 75 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CITY REVISION ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-24 tilføjes Stiftere: Claus Søgaard-Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)