Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Hovedbranche | Reelle ejere | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2020-09-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2020-09-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 97, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 21, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-20 tilføjes Bestyrelse: Steffen Simpson Jonasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-20 fjernes Bestyrelse: Ole Maare (bestyrelse) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-20 tilføjes Direktion: Jens Jørgen Hempel-Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-20 fjernes Direktion: Ole Maare (direktion) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2020-07-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 tilføjes Bestyrelse: Jens Jørgen Hempel-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-13 fjernes Bestyrelse: Hans Erik Hempel-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-01 fjernes Bestyrelse: Steen Foged Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-26 tilføjes Bestyrelse: Torben Brandt Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2015-06-26 fjernes Bestyrelse: Kurt Heinze (bestyrelse) (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2008-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 21, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2008-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-29 tilføjes Reelle ejere: Jens Jørgen Hempel-Hansen (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2006-06-12 tilføjes Bestyrelse: Kurt Heinze (bestyrelse) (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2006-06-12 fjernes Bestyrelse: Preben Steen Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 fjernes Bestyrelse: Mikael Brandt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-16 tilføjes Bestyrelse: Mikael Brandt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-16 fjernes Bestyrelse: Lars Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-07-24)
Den 1998-11-20 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 16/8 1991 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-25 tilføjes Bestyrelse: Preben Steen Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-25 fjernes Bestyrelse: Jørgen Steen Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Steen Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-26 fjernes Bestyrelse: Ove Kloch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, byggeri, finansiering og investering herunder investering i fast ejendom - samt hermed beslægtede opgaver (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 tilføjes Legale ejere: ABB A/S, SKANSKA DANMARK A/S, H.J. HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-22)
Den 1996-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 tilføjes Vedtægter: 1996-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-12 fjernes Bestyrelse: Erik Jensen-Dahm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-08 fjernes Direktion: Niels Meinertz-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-02 tilføjes Navne: ODENSE INTERNATIONALE CENTER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 fjernes Navne: SCSK 3038 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 fjernes Bestyrelse: Jens Jørgen Skytte (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 fjernes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Jørgen Skytte (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Navne: SCSK 3038 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-04)
Den 1990-07-01 tilføjes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S, AKTIESELSKABET AF 16/8 1991 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Stiftere: Steen Schierbeck, Jens Jørgen Skytte, ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)