Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 38, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-11 fjernes Navne: PWL HOLDING AF 2005 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 fjernes Revisor: WULFF REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 fjernes Stiftere: Stella Larsen, Per Wilstrup Larsen, Hans Ryge Schultzer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Direktion: Per Wilstrup Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 38, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 46, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i tilknyttede virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 tilføjes Navne: PWL HOLDING AF 2005 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-19 fjernes Navne: PER WILSTRUP LARSEN REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 tilføjes Vedtægter: 2005-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-04 tilføjes Direktion: Per Wilstrup Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Revisor: WULFF REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 fjernes Bestyrelse: Stella Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 fjernes Direktion: Per Wilstrup Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 fjernes Revisor: HENRIK BLIXENKRONE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: perwil@image.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: perwil@image.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-11-28 tilføjes Revisor: HENRIK BLIXENKRONE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-28 fjernes Revisor: Peter Lemkow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 fjernes Bestyrelse: Stella Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-22 fjernes Direktion: Per Wilstrup Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 46, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-28 tilføjes Bestyrelse: Stella Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Direktion: Per Wilstrup Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-28 tilføjes Navne: PER WILSTRUP LARSEN REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Revisor: Peter Lemkow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Stiftere: Stella Larsen, Per Wilstrup Larsen, Hans Ryge Schultzer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)