Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Poulsen | 01.01.2024 | adm. dir |
Rasmus Hagstad Lund | 29.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Woldbye | 01.05.2011 | 29.09.2023 | adm. dir |
Per Johannesen Madsen | 01.10.2010 | 01.08.2012 | direktør |
Brian Petersen | 01.07.2007 | 01.10.2010 | adm. dir |
Torben Thyregod | 01.01.2007 | 29.10.2007 | direktør |
Kjeld Binger | 01.05.2001 | 31.12.2006 | direktør |
Leif Christian Rasmussen | 01.10.2000 | 01.11.2001 | direktør |
Agneta Björkman | 01.10.2000 | 04.12.2000 | direktør |
Niels Boserup | 19.09.1990 | 30.06.2007 | adm. dir |
Søren Peter Thorning | 19.09.1990 | 30.09.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bent Sten Andersen | 01.09.2024 | suppleant |
Michael Eriksen | 30.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Brian Bjørnø | 30.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Konstantin Jensen | 30.03.2023 | næstformand |
Michael Marott Bock | 30.03.2023 | suppleant |
Rasmus Kjelmann Lundsbjerg | 30.03.2023 | suppleant |
Lars Sandahl Sørensen | 26.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Betina Hvolbøl Thomsen | 10.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Charles Thomazi | 14.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Nørby Johansen | 08.04.2014 | formand |
Janis Carol Kong | 27.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
David Mark Stanton | 24.10.2011 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Marott Bock | 01.02.2022 | 29.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Dollaris Præstegaard | 26.04.2021 | 30.03.2023 | næstformand |
Martin Dollaris Præstegaard | 02.04.2020 | 25.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
René Sommer | 10.04.2019 | 01.09.2024 | suppleant |
Jonas Kjær | 10.04.2019 | 30.03.2023 | suppleant |
Michael Marott Bock | 10.04.2019 | 31.01.2022 | suppleant |
Marlene Høj Haugaard | 11.04.2018 | 02.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Dan Weuder | 19.12.2017 | 26.04.2021 | næstformand |
Annemette Moesgaard | 19.12.2017 | 11.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Dan Hansen | 14.04.2015 | 30.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
John Flyttov | 14.04.2015 | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Krogh | 14.04.2015 | 10.04.2019 | suppleant |
Joachim Nygaard | 14.04.2015 | 04.04.2017 | suppleant |
Kim Melsted Graham | 08.04.2014 | 10.04.2019 | suppleant |
John Kevin Bruen | 08.04.2014 | 24.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Marott Bock | 08.04.2014 | 14.04.2015 | suppleant |
Torben Germundsson | 08.04.2014 | 14.04.2015 | suppleant |
Robert Marius Brahe | 08.04.2014 | 14.04.2015 | suppleant |
Thomas Nikolai Bay-Schmith | 08.04.2014 | 14.04.2015 | suppleant |
Betina Hvolbøl Thomsen | 08.04.2014 | 14.04.2015 | suppleant |
Claus Liebach Jensen | 08.04.2014 | 14.04.2015 | suppleant |
Pernille Vivian Basler Jensen | 08.04.2014 | 14.04.2015 | suppleant |
Christopher Timothy Frost | 09.04.2013 | 08.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Simon Boyd Geere | 24.10.2011 | 24.11.2017 | næstformand |
Christopher James Ireland | 24.10.2011 | 14.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Bak Larsen | 30.03.2011 | 10.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Leksø | 30.03.2011 | 08.04.2014 | suppleant |
Christopher Timothy Frost | 30.03.2011 | 27.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Poul-Henning Gottorp | 30.03.2011 | 31.10.2011 | suppleant |
Martin Robin Erstrup Petersen | 30.03.2011 | 31.10.2011 | suppleant |
Luke Erik Bugeja | 30.03.2011 | 24.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Kerrie Mather | 30.03.2011 | 24.10.2011 | næstformand |
Damian Philip Stanley | 22.03.2010 | 30.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Martyn Booth | 25.03.2009 | 09.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Martin Stephen William Stanley | 25.03.2009 | 22.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Luke Joseph Kameron | 27.03.2008 | 22.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Thygesen | 28.03.2007 | 14.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Stig Nagel Gellert | 28.03.2007 | 14.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Maxwell William Moore-Wilton | 28.03.2007 | 30.03.2011 | næstformand |
Steen Flinta | 28.03.2007 | 30.03.2011 | suppleant |
Gert Peter Grovermann | 28.03.2007 | 30.03.2011 | suppleant |
Birthe Grete Khanna | 28.03.2007 | 30.03.2011 | suppleant |
Andrew Christian Cowley | 28.03.2007 | 25.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
John Julian Stent | 26.01.2006 | 16.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Philippe Hamon | 26.01.2006 | 27.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Martyn Booth | 26.01.2006 | 28.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Hamish De Run | 26.01.2006 | 31.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Gürtler | 22.04.2004 | 08.04.2014 | formand |
Ole Andersen | 22.04.2004 | 26.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Annette Krumhardt Sadolin | 22.04.2004 | 26.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Ivar Samren | 22.04.2004 | 26.01.2006 | næstformand |
Keld Elager-Jensen | 27.03.2003 | 30.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Abildgaard Friis | 27.03.2003 | 28.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Morten Bolding Jensen | 27.03.2003 | 28.03.2007 | suppleant |
Kaj Goldrhein | 27.03.2003 | 28.03.2007 | suppleant |
Christian Rékalos | 27.03.2003 | 28.03.2007 | suppleant |
Bjarne Hansen | 27.03.2003 | 13.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Keld Elager-Jensen | 27.03.2003 | 27.03.2003 | suppleant |
Rolf Libert Børjesson | 09.04.2002 | 13.10.2005 | bestyrelsesmedlem |
Lars Nørby Johansen | 06.04.2000 | 09.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Lennie Vinter | 27.04.1999 | 27.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Inge Agnete Thygesen | 07.05.1997 | 22.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jette Wigand Knudsen | 07.05.1997 | 27.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
John Stig Andersen | 19.09.1990 | 28.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Bligaard Pedersen | 19.09.1990 | 22.04.2004 | formand |
Ole Rendbæk | 19.09.1990 | 22.04.2004 | næstformand |
Anita Doris Rasmussen | 19.09.1990 | 27.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Stasel | 19.09.1990 | 27.03.2003 | suppleant |
Poul William Steffensen | 19.09.1990 | 27.03.2003 | suppleant |
Vagn Andersen | 19.09.1990 | 09.04.2002 | formand |
Anne Marie Nielsen | 19.09.1990 | 01.10.1999 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Frank | 19.09.1990 | 17.05.1999 | suppleant |
Mads Uwe Frank | 19.09.1990 | 17.05.1999 | suppleant |
Kirsten Lange | 19.09.1990 | 17.05.1999 | suppleant |
Troels Winther | 19.09.1990 | 27.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Michael Mathiesen | 19.09.1990 | 07.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Henning Spangenberg | 19.09.1990 | 07.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Janne Emily Seemann | 19.09.1990 | 30.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Kaare von der Fehr | 19.09.1990 | 30.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Rene Klinten Thorup | 19.09.1990 | 30.05.1995 | suppleant |
Jan Lau Wessing | 19.09.1990 | 30.05.1995 | suppleant |
Steffen Gulmann | 19.09.1990 | 02.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Erik Jacobsen | 19.09.1990 | 30.10.1992 | bestyrelsesmedlem |