Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christina Berndorff Jensen | 01.10.1990 | 16.05.1994 | direktion |
Ernst Trojahn | 01.10.1990 | 21.05.1992 | direktion |
Knud Møller Andreasen | 01.10.1990 | 23.10.1991 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.10.1990 | 30.01.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Graven Nielsen | 01.10.1990 | 16.05.1994 | bestyrelse |
Ole Roger Jensen | 01.10.1990 | 16.05.1994 | bestyrelse |
Christina Berndorff Jensen | 01.10.1990 | 16.05.1994 | bestyrelse |
Ernst Trojahn | 01.10.1990 | 21.05.1992 | bestyrelse |
Knud Møller Andreasen | 01.10.1990 | 23.10.1991 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 01.10.1990 | 30.01.1991 | bestyrelse |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.10.1990 | 30.01.1991 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.10.1990 | 30.01.1991 | bestyrelse |