Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Kehlet | 24.11.2005 | 26.05.2008 | direktion |
Henrik Røes | 21.02.2000 | 24.11.2005 | direktion |
Poul Halfdan Røes | 01.08.1990 | 21.02.2000 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.08.1990 | 01.07.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Kehlet | 24.11.2005 | 26.05.2008 | bestyrelse |
Henrik Røes | 01.08.1990 | 10.03.2006 | bestyrelse |
Elna Johanne Dagmar Helga Røes | 01.08.1990 | 10.03.2006 | bestyrelse |
Hans Peter Langkjær | 01.08.1990 | 15.12.2005 | bestyrelse |
Lisbeth Lyng Saandvig Falsing | 01.08.1990 | 24.11.2005 | bestyrelse |
Poul Halfdan Røes | 01.08.1990 | 12.05.2000 | bestyrelse |
Hanne Røes | 01.08.1990 | 11.12.1996 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1990 | 01.07.1991 | bestyrelse |