Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ougtvedvej 19, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-09-02 fjernes Direktion: Bent Erik Andrejcak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-02 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-09-02 fjernes Navne: NØRAGER JAGTVÆSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-02 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-02 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-02 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-02 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-18 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-18 fjernes Revisor: Svend Blankholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-25 tilføjes Navne: NØRAGER JAGTVÆSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-24 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3210 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-24 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-24 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig jagtvirksomhed, herunder jagtudlejning og enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-21 tilføjes Vedtægter: 1991-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ougtvedvej 19, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3210 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-08-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Svend Blankholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)