Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Nørresø | 10.06.2013 | 17.09.2013 | direktion |
Ulf Svejgaard Poulsen | 15.01.2013 | 10.06.2013 | direktion |
Peter Nørresø | 01.08.1990 | 15.01.2013 | direktion |
Erik Nørresø | 01.08.1990 | 10.12.1998 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1990 | 16.04.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lene Bak Nørresø | 10.06.2013 | 17.09.2013 | bestyrelse |
Peter Nørresø | 10.06.2013 | 17.09.2013 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 10.06.2013 | 17.09.2013 | formand |
Runo Esbjørn Lau Asserfelt | 10.12.1998 | 10.06.2013 | bestyrelse |