Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 19, 2., 1760 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Hovedbranche: Landskabspleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-24 fjernes Navne: ANLÆGSGARTNERMESTER ARNOLD NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-06-24 fjernes Omlægningsperiode slut: 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 fjernes Direktion: Flemming Kurt Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 19, 2., 1760 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 19, 2., 1760 København V (offentliggjort 2000-09-14)
Den 2008-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive anlægsgartnervirksomhed og anden i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 tilføjes Vedtægter: 2008-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Landskabspleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anlægsgartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-31 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-31 fjernes Revisor: JACOBSEN & CO V/FINN L. JACOBSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-21 fjernes Direktion: Arnold Kristian Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 19, 2., 1760 København V (offentliggjort 2000-09-14)
Den 2000-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Brabrandvej 39, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-03 tilføjes Revisor: JACOBSEN & CO V/FINN L. JACOBSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-03 fjernes Revisor: Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-10 tilføjes Navne: ANLÆGSGARTNERMESTER ARNOLD NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-09 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3200 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-09 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-09 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brabrandvej 39, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anlægsgartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3200 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)