Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-06-18 fjernes Navne: HANMARK INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 16, 4690 Haslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-14 fjernes Direktion: Frede Nymann Fausing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-14 fjernes Revisor: Niels Erik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-14 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-29 tilføjes Vedtægter: 1997-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-09 tilføjes Navne: HANMARK INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3179 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 16, 4690 Haslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3179 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Niels Erik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)