Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Jensen | 01.02.2000 | 15.05.2000 | direktør |
Ole Sørensen Bjerregaard | 01.11.1996 | 31.01.2000 | direktør |
Hardy Christian Hansen | 23.07.1996 | 01.11.1996 | direktion |
Ib Thomsen | 28.09.1990 | 23.07.1996 | direktion |
Carl Christian Hauton | 28.09.1990 | 07.04.1995 | direktion |
Ib Thomsen | 28.09.1990 | 21.03.1994 | direktion |
Jens Bjerregaard | 28.09.1990 | 08.04.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Michaelsen | 01.01.2000 | 15.05.2000 | bestyrelse |
Niels Breining | 01.01.2000 | 15.05.2000 | formand |
Steen Grønning Dørge | 22.04.1999 | 15.05.2000 | bestyrelse |
Claus Peter Jeppesen | 05.10.1998 | 01.01.2000 | formand |
Lene Strømkjær | 05.10.1998 | 22.04.1999 | bestyrelse |
Jesper Andkær Pedersen | 05.10.1998 | 22.04.1999 | bestyrelse |
Niels Rasmussen | 28.04.1997 | 05.10.1998 | bestyrelse |
Freddie Fjeldsted | 23.07.1996 | 15.05.2000 | bestyrelse |
Finn Søndergaard | 23.07.1996 | 01.01.2000 | bestyrelse |
John Frederiksen | 23.07.1996 | 28.04.1997 | bestyrelse |
Kurt Vestergaard | 28.09.1990 | 23.07.1996 | bestyrelse |
Henrik Frost Thorhauge | 28.09.1990 | 23.07.1996 | bestyrelse |
Ib Thomsen | 28.09.1990 | 23.07.1996 | bestyrelse |
Lykke Lynnerup Kristensen | 28.09.1990 | 07.04.1995 | bestyrelse |
Claus Jacobsen | 28.09.1990 | 08.12.1993 | bestyrelse |
Ove Ravn | 28.09.1990 | 08.12.1993 | bestyrelse |
Knud Rindum | 28.09.1990 | 08.12.1993 | bestyrelse |
Jørgen Lanstorp | 28.09.1990 | 08.12.1993 | bestyrelse |
Willi Dupont | 28.09.1990 | 21.01.1992 | bestyrelse |