Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-08-25 fjernes Navne: CARNITECH INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrimarken 2, 9530 Støvring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-28 fjernes Bestyrelse: Aksel Carlo Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-28 fjernes Direktion: Kaj Taidal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-28 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-28 fjernes Stiftere: VGH NR. 625 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-02 fjernes Bestyrelse: Thorkild Ellekrog Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-14 tilføjes Navne: CARNITECH INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-13 fjernes Navne: VGH NR. 691 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-13 fjernes Direktion: Jens Bjerregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-13 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Svend Gerliff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og finansiering indenfor virksomheder i fødevareprocessing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-23 tilføjes Vedtægter: 1991-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrimarken 2, 9530 Støvring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Bestyrelse: Thorkild Ellekrog Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Direktion: Jens Bjerregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Navne: VGH NR. 691 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Svend Gerliff, K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Stiftere: VGH NR. 625 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)